Вы не зашли.
Botik Petra Velikogo написал:
#1127706
Ну если быть точным, командиром СКА №108 он стал только в начале 1943 г.
Я откуда-то "стянул" фото с такой подписью
Посмотрите тут, пишут, что фото выкладывают впервые из семейного архива
https://fotki.yandex.ru/users/i-3s/albu … 3?&p=2
Просят определить кто, а я, увы
Отредактированно maslopoop (02.02.2017 04:35:58)
Это катер типа МО-4 СКА № 044, бывший ПК-144 Новороссийского морского погранотряда. После войны также служил в Новороссийске.
Судя по кормовому Эрликону - вторая половина войны.
maslopoop написал:
#1130724
Посмотрите тут, пишут, что фото выкладывают впервые из семейного архива
https://fotki.yandex.ru/users/i-3s/albu … 3?&p=2
Там куда интереснее четвертое фото катера - с эрликоном на полубаке. Кто это? Из послевоенных или трофей?
vvy написал:
#1130731
Там куда интереснее четвертое фото катера - с эрликоном на полубаке. Кто это?
0144?
Да, я тоже сильно задумался. В справочнике Бережного на стр. 264 он значится как типа ГК-1. Но это однозначно не так. На ЧМ было только два катера ГК, во время войны имевшие номера 047 и 057. На них сохранились документы, тут без вопросов.
По пограничным документам 0144 (бывш. К-231) классифицирован очень просто "типа ПК". Так писали для всех устаревших катеров и катеров несерийной постройки, не имевших названия типа или проекта.
Но именно этот катер хорошо прослеживается с конца 20-х годов, как номер 106 Лодейнопольской постройки 1928 года. Затем он стал К-231, потом 0144. У меня до сегодняшнего дня не было сомнений, что это бывший ПК-106.
Дело в том, что на фото он по виду сильно отличается от остальных Лодейнопольских катеров. Возможно прошел капремонт с переоборудованием и изменил внешний вид?
vvy написал:
#1130756
На лодейнопольских совсем не похож и на ГК тоже.
Посмотрел еще раз учет на начало 1941 года.
Во втором дивизионе катеров 32-го Новороссийского погранотряда числились два однотипных катера "типа ПК" К-230 и 231, ранее классифицировавшиеся как лодейнопольские ПК-108 и 106 соответственно. С началом войны они получили номера 0134 и 0144.
Ладно, пока запишу в непонятное 😊
vas63 написал:
#1130763
два однотипных катера "типа ПК" К-230 и 231, ранее классифицировавшиеся как лодейнопольские ПК-108 и 106 соответственно. С началом войны они получили номера 0134 и 0144
Похоже, в документах путают типы ГК и ГК-1. В этом альбоме 0144 - это тип ГК-1. Если предположить, что к 1944 году один ДШК заменили на "Эрликон", то вооружение соответствует. Размеры (длина 22,5 м), в общем-то тоже.
Отредактированно VitaGree (03.02.2017 21:56:14)
Посадка десанта на катера типа "Веспер А-1" в Констанце.
Отредактированно Strannik4465 (16.02.2017 16:55:48)
В мае 1943 года командир орудия катера МО-302 Истребительного Отряда Охраны Водного Района КМОР КБФ старшина 1-й статьи Фролов Александр Петрович награжден британской медалью "За боевые заслуги" (англ.: Distinguished Service Medal).
Буду очень признателен, если у уважаемых форумчан есть дополнительная информация о катере МО-302 и старшине 1-й ст. Фролове А.П.
Снимок ст. л-та Чернышева И.П. взят мною на странице:
http://www.sammler.ru/index.php?showtop … amp;page=2
Отредактированно Boroda (05.03.2017 19:22:37)
Boroda написал:
#1139177
В мае 1943 года командир орудия катера МО-302 Истребительного Отряда Охраны Водного Района КМОР КБФ старшина 1-й статьи Фролов Александр Петрович награжден британской медалью "За боевые заслуги" (англ.: Distinguished Service Medal).
Из книги Чернышев И. П. О друзьях-товарищах. — Л.: Лениздат, 1981.
За успешное отражение ударов противника с воздуха многие члены экипажей дозорных катеров, в том [132] числе «восьмерки» и «двойки», были удостоены правительственных наград.
Англичане, узнав, что командир отделения комендоров МО-302 сбил фашистского аса, действовавшего против них в операции по захвату острова Крит, наградили Александра Фролова именной медалью «За боевые услуги», которой и в самой Великобритании удостаивали немногих.
Полностью о подвиге А.П. Фролова
http://militera.lib.ru/memo/russian/che … ip/15.html
Boroda написал:
#1139177
Буду очень признателен, если у уважаемых форумчан есть дополнительная информация о катере МО-302
МО № 302 (до 25.07.1941 г. – МО № 132, до 7.09.1941 г. – МО № 502). Заложен 2.05.1940 г., зав. № 162, спущен на воду 23.08.1940 г., вступил в строй 11.11.1940 г. 4.02.1941 г. включен в состав КБФ. 13.08.1941 г. (лейтенант Ю. Ф. Азеев) в Нарвском заливе подвергся налету 18 Ю-88, сбил один самолет, всего за 1941 г. – два самолета. 24.04.1942 г. при стоянке в Ленинграде получил повреждения при авианалете противника. 29.06 – 9.07.1942 г. (командир - старший лейтенант И. П. Чернышев) в Финском заливе неоднократно подвергался авианалетам противника (до 12 самолетов одновременно), получил повреждения, сбито 2 самолета. 28.02.1943 г. в Кронштадте был поврежден при артобстреле. 31.05.1943 г. (командир - лейтенант И. Е. Сидоренко) на Сескарском плесе совместно с МО № 101 вели бой с финскими катерами. 17.07.1943 г. (командир - старший лейтенант И. Е. Сидоренко) вместе с МО № 207 в бою с вражескими катерами повредили финский ТКА «Vasama». 26.05.1944 г. у о. Сескар вместе с МО № 104, МО № 105, СКА № 62 вели бой с немецкими S-91, 97, 114, 135, МО № 302 получил сильные повреждения, погибли 10 человек, в том числе командир катера старший лейтенант И. Е. Сидоренко, помощник командира младший лейтенант П. И. Плюскин, флагманский связист капитан 3 ранга В. А. Романов, ранены 7 человек. 4.11.1944 г. (командир - гвардии лейтенант Сухов) в дозоре в результате столкновения с МО № 103 получил пробоину. С 25.02.1946 г. входил в состав 8-го ВМФ. 31.08.1953 г. исключен из состава ВМФ, списан.
Катера МО под командованием старшего лейтенанта И.В. Ефимова в дозоре у острова Лавенсаари 1942 год.
Командир отряда катеров-охотникокапитан-лейтенант А.А. Жидно
Отредактированно maslopoop (09.03.2017 10:47:04)
maslopoop написал:
#1140262
ЧФ 1942г
МО-IV с дополнительным 25-мм автоматом в корме (на месте демонтированного стеллажа с малыми глубинными бомбами). А год - точно 42-й?
Вованыч_1977 написал:
#1140265
А год - точно 42-й?
Исправил!
maslopoop написал:
#1140262
Командир отряда катеров-охотникокапитан-лейтенант А.А. Жидно
Командир 8-го ДСКА (Поти) А.А. Жидко.
В середине 1943 г. был уже капитаном 3 ранга, значит снимок сделан ранее.
maslopoop написал:
#1140262
Командир отряда катеров-охотникокапитан-лейтенант А.А. Жидно
Не отряда, а 8-го (Потийского) дивизиона СКА Александр Авксентьевич ЖИДКО. Герой высадок в Камыш-Буруне в декабре 1941 г. и в Эльтигене в конце 1943 г.
Вованыч_1977 написал:
#1140265
МО-IV с дополнительным 25-мм автоматом в корме (на месте демонтированного стеллажа с малыми глубинными бомбами). А год - точно 42-й?
С 95% уверенностью это катер СКА №0102 (с 21.5.1944 МО-102), участник боя 11 ноября 1943 г., в котором смертельное ранение получил ГСС Д.А. Глухов. Автомат установлен в октябре или начале ноября 1943 г. Вероятно фото сделано после окончания ремонта.
Отредактированно Botik Petra Velikogo (09.03.2017 19:51:32)