Вы не зашли.
Страниц: 1
Всем привет!!!
Прикинул для себя рейтинг интереса и упоминаемости персоналий адмиралов Кригсмарине.
Вышло примерно так:
Дёнитц и Рейдер - мегалидеры упоминаемости и обсуждений.
Лютенс и Маршалль - достаточно известны и обсуждаемы.
Карльс - в основном упоминаеца как возможый преемник Редера и всё...
Остальные - тёмный лес...
Прежде всего, в данной теме хотелось бы обсудить фигуры, руководившие морской войной на Востоке, ибо со стороны РККФ всё предельно ясно - есть комфлотом, который отвечает за всё и за всех, а у германцев я систему командования так до конца и не понял, что помешало мне подобрать германских анналогов Трибуца, Октябрьского и Головко. Мож кто подскажет?
Для затравки упомяну двух офицеров Кригсмарине, биография которых примечательна тем, что перед ПМВ они начинали флотскую службу аж в Австро-Венгерском флоте!
Браунейс Эрих Франц
16.3.1894, Вена - 20.8.1954, Бремен.
Капитан 2 ранга.
В ПМВ служил на ЛК "Эрцгерцог Карл", мин. SM-64, КР "Эрцегрцог Фридрих", фрегаттен-капитан.
С 1.4.1942 командовал 17ой, позже 24ой флотилией БДБ в Восточной Балтике. Отличился при эвакуации Сворбе за что и получил 28.12.1944 РК.
Мейкснер Пауль
4.6.1891, Вена - 8.6.1950, Вена
Контр-адмирал
В ПМВ на Адриатике служил сначала на миноносцах, с авг. 1915 на ПЛ, 18.10.1916 после потопления ПЛ попал в плен.
С 18.1.1941 по 28.2.1943 на различных должностях руководил снабжением германских войск в Северной Африке, награжден серебряным и золотым Германскими крестами.
Неудивительно, что Вы в немецком командовании разобраться не можете. Оно - самое запутанное в мире, наверное. Но вообще можно кое-что вычленить. Например, главный военно-морской противник КБФ с немецкой стороны в 1942-43 и половине 1944 г. - капитан цур зее, позже контр-адмирал Бёмер.
На Севере, может быть, к Головко можно приравнять Адмиралов Полярного побережья - Шенка и Норманна. Хотя, может быть, кто-то за адмирала Норвегии выскажется (ген-адм. Бём, с апреля 1943 адмирал Циллиакс - последний кстати тоже не так уж безызвестен благодаря прорыву через Ла-Манш).
Кумметца позабыли...Шнивинда, Циллиакса, Бея...
Все участвовали в операциях на севере.
igor написал:
Неудивительно, что Вы в немецком командовании разобраться не можете. Оно - самое запутанное в мире, наверное.
Да, текучкой занимались т.н. "Коммандующие адмиралы", которым подчинялись бербазы, ТКА, СКР, ТЩ, МЗ, СКА, КАТЩ, ВСУ, зато линкорами, крейсерами, ЭМ и ПЛ командовали чуть ли не из Берлина ...
Цилиакса я не забыл, а остальных не упоминал, потому как в вопросе было сравнение с советскими адмиралами - Головко, Трибуц, Октябрьский - вот и подбирал похожие фигуры у немцев.
igor написал:
Например, главный военно-морской противник КБФ с немецкой стороны в 1942-43 и половине 1944 г. - капитан цур зее, позже контр-адмирал Бёмер.
Как говорил в шутку Мирослав Морозов "Собака он, и главный враг КБФ в 1942-1944 годах."
http://www.ritterkreuztraeger-1939-45.d … r-Kurt.htm
Фото.
Killed-in-Action by Gasseln, Latvia (01 Oct 1944)
На самом деле убит на охоте в лесу партизанами вместе со всей его охотничьей свитой. Хотя как, как говорят латышские товарищи, возможно и не партизаны были, а дезертиры.
Всегда говорил, охота до добра не доводит
Сумрак написал:
Как говорил в шутку Мирослав Морозов
Видимо, МЭМ имел ввиду ПЛ и лёгкие силы КБФ...
Вообще, подыскивая подходящий эквивалент Трибуцу в Рейхе, остановился на:
Теодор Фридрих Вильгельм Бурхарди (1892-1983)
В ПМВ служил офицером на крейсерах и миноносцах, получил ЖК 1 и 2 класса.
В начале ВМВ (до 01.1940) командовал КРЛ "Кёльн"
С 05.1941 командующий ВМС "Д", с 11.1941 адмирал Восточных территорий, с 6.1944 командующий адмирал на Восточной Балтике.
Залесского, вроде, книжка была про ихние персоналии. Надо освежить, а то пока в параллель к Цилиаксу ИМХО Дрозд незадействованный подходит. А Горшкову - какую параллель можно предложить? С уважением
Насколько я понимаю ком. структуру кригсмарине (а я ее тоже недопонимаю до конца, увы), Бурхарди Трибуцем не назовешь. Он был адмиралом Остлянда - т.е. Прибалтики, и отвечал за порты, береговую охрану, кюстеншютц-флотилии (по нашему ОВРы, наверное). Т.е. узковато слишком, чтобы с Трибуцем сравнивать.
сарычев написал:
Залесского, вроде, книжка была про ихние персоналии.
Единственное, что у меня есть по теме - потому и ищу уточнений...
Находясь под мошшным впечатлениям от просмотра галимой пиратки кино "Операция "Валькирия" (очевидно, ответ Голливуда на русский гиперблокбастер "Гитлер капут") с сильно покоцанным Томом нашим Кукурузом, вспомнил про этого германского адмирала с интересной биографией:
Теодор Кранке — (нем. Theodor Krancke; 30 марта 1893, Магдебург — 18 июня 1973, Венторф-Хамбург) военно-морской деятель, один из руководителей подавления выступления против А. Гитлера, адмирал (01.03. 1943). В 1912 вступил в ВМФ. Участник 1-й мировой войны, Служил на миноносцах. Участник Ютландского сражения. В 1930-32 гг. командир 4-й торпедной флотилии. В 1935-37 гг. начальник отдела обороны страны в Имперском руководстве ВМС. С 1937 начальник Морской академии. С августа 1939 начальник штаба главнокомандующего в Северном море. С 31 октября 1939 года командир карманного линкора «Адмирал Шеер». Предпринял на нем успешный рейд в Атлантический и Индийский океаны, потопив в ходе рейда 13 торговых судов, вспомогательный крейсер «Джервис Бей» и еще три судна захватив. Общий тоннаж потопленных и захваченных судов составил 115 195 брт. По итогам этого похода получил звание контр-адмирала и был награжден Рыцарским крестом (21 февраля 1941 года). С июня 1941 начальник Командного управления ОКМ и начальник штаба руководства морскими операциями. С января 1942 являлся представителем главнокомандующего ВМФ гроссадмирала Э. Редера в ставке А. Гитлера. В феврале 1943 с приходом к командованию ВМС К. Дёница отстранен от должности. С апреля 1943 командующий группой ВМС "Запад" со штабом в Париже. В июле 1944 заговорщики во главе с генералом К. фон Штюльпнагелем взяли под контроль Париж, арестовав всех членов СД и СС. Кранке направил подчененных ему моряков на подавление выступления, чего заговорщики не ожидали. 18.10. 1944 награжден Рыцарским крестом с дубовыми ветвями. В мае 1945 года арестован и до 1947 года находился в тюрьме.
Забыл карточку притаранить...
Отредактированно Буйный (28.02.2009 20:04:41)
сарычев написал:
Оригинальное сообщение #34406
Залесского, вроде, книжка была про ихние персоналии.
В РГБ есть 4-томник с биографиями всех германских адмиралов:
Hildebrand, Hans H., and Ernest Henriot. Deutschlands Admirale, 1849-1945. 4 vols. Osnabrück: Biblio Verlag, 1988-1990.
Адмирал Вильгельм Меендзеп-Болъкен, последний командующий германским надводным флотом (со склоненной головой), в момент, когда капитан Р. Ричарде из Королевских ВМС сообщает ему, что он взят в плен. Немецкого адмирала только что доставили с борта его яхты «Хела» - он явно удручен, но с "хлопцем" справа не поспоришь - один револьвер чего стоит...
С уважением Ю.
Юрген написал:
Оригинальное сообщение #228311
Меендзеп-Болъкен
Меендсен-Болькен. Или это был такой глум?
Botik Petra Velikogo написал:
Оригинальное сообщение #228317
такой глум?
Нет это я так с аглицкого перевел....
Вот этого вроде перевел верно - Цилиакс, вице адмирал, фото 1942 г.
Вот он проводит смотр на "Шарнхорсте", справа командир корабля капраз Гофман
С уважением Ю.
Судя по тому, что фамилие англичанина записана как Ричарде, это не глум и не ошибка перевода, а такое распознавание текста окр-программой.
Всем привет!
Нашел справочник Залесского "Кригсмарине. Военно-морской флот Третьего рейха"
на http://www.e-reading.org.ua/bookreader. … eiiha.html
К своему удивлению, нашел кроме Дёница еще трех участников ПМВ на КРЛ "Бреслау":
БЕРНДТ (berndt) Пауль (21.3.1879, Гросс-Хорст, Померания – 10.9.1941, Ортвиг), деятель ВМС, инженер, вице-адмирал (30.9.1933). 1.10.1897 поступил на флот машинистом. С окт. 1908 служил на миноносцах, морской инженер (10.11. 1908). В 1912—14 служил в Восточной Азии. Участник 1-й мировой войны. В авг. 1914 назначен старшим инженером на легкий крейсер «Бреслау» и после его ухода в Черное море в сент. 1914 стал инженером флотилии миноносцев в Турции. За боевые отличия награжден Железным крестом 1-го и 2-го класса. В дек. 1918 вернулся в Германию и 18.10.1919 переименован в капитан-лейтенанты. С 1.10. 1925 флотский инженер в штабе командующего флотом. 26.9.1927 переведен в Морское руководство. 1.1.1928 назначен инженер-офицером при штабе Морского руководства. Одновременно 1.12.1929 возглавил Военно-инженерный отдел. После прихода НСДАП к власти в Морском управлении началась широкомасштабная чистка руководящего состава, и 28.9.1933 Б. был уволен в отставку.
КАРЛЬС (carls) Рольф Ганс Вильгельм Карл (29.5.1885, Росток – 15.4.1945, Бад-Ольдеслое), военно-морской деятель, генерал-адмирал (19.7.1940). 1.5.1903 поступил в ВМФ кадетом. Окончил военно-морское училище со специальным курсом. 28.9.1906 произведен в лейтенанты. В 1905 служил на кораблях Восточно-азиатской эскадры. С нояб. 1905 служил на надводных кораблях. Участник 1-й мировой войны. С 13.5.1914 артиллерийский офицер легкого крейсера «Бреслау» (после передачи его Турции – «Мидилли»), участвовал в военных действиях на Черном море. С 16.1.1917 3-й артиллерийский офицер линейного корабля «Кёниг». В апр. – июне 1917 прошел подготовку для плавания на подводных лодках. С 1.7.1917 преподаватель школы на тяжелом крейсере «Императрица Августа». С 31.5.1918 командир подводной лодки U-9, с 21 июля по 1 дек. 1918 – U-124. За боевые отличия награжден Железным крестом 1-го и 2-го класса; капитан-лейтенант (16.12. 1914). После демобилизации оставлен во флоте. С 9.2.1919 командир 8-го морского артиллерийского батальона, с 16.3.1919 в распоряжении инспектора подводного флота, с 9.4.1919 командир 3-й морской бригады, с 1.7.1920 командир 5-го батальона береговой обороны, с 8.10.1923 1-й артиллерийский офицер линейного корабля «Ганновер». 10.9.1925 назначен директором Имперской морской службы в Кёнигсберге. 18.3.1927 переведен в Департамент флота Морского управления, с 5.10.1928 – начальник Департамента боевой подготовки. С 1.10.1930 начальник штаба Морского управления, один из ближайших помощником Э. Редера; капитан 1-го ранга (1.5.1930). 29.9.1934—30.9. 1936 командующий линейными кораблями. Осуществлял высшее командование германским флотом во время Гражданской войны в Испании в 1936—37, являлся одновременно командующим ВМС в Испании (24.7—26.8.1936, 5.10–13.11.1936, 3.8–7.9.1937). С 1 окт. по 23 нояб. 1936 командующий броненосными силами. 1.1. 1937—17.6.1938 командующий флотом. С 1.11.1938 начальник военно-морской станции «Остзее», 31.10.1939 командующий группой ВМС «Восток» (с 10.8.1940 – «Север»). Один из главных инициаторов захвата Норвегии и ее военно-морских баз. Именно К. убедил Редера в необходимости этой операции. 14.6.1940 награжден Рыцарским крестом Железного креста. В мае 1941, после гибели командующего флотом адмирала Г. Лютьенса, К., не оставляя командования группой ВМС, возглавлял флот до назначения О. Шнивинда. Являлся одним из самых влиятельных адмиралов германского ВМФ. При отставке в янв. 1943 Редер назвал К. и К. Дёница своими возможными преемниками. К. пользовался огромным уважением среди моряков и получил среди них прозвище «морской царь». Но выбор пал на Дёница. 2.3.1943 К. был уволен со всех должностей и зачислен в распоряжение главнокомандующего ВМФ, а 31.5.1943 отправлен в отставку. Погиб во время авианалета союзной авиации.
НОРДЕК (nordeck) Вилли фон (26.1. 1888, Бранденбург – 12.10.1956, Берлин-Целендорф), военно-морской деятель, адмирал (1.1.1940). 1.4.1903 поступил на службу в ВМФ кадетом. Прошел подготовку на учебном корабле «Мольтке» и в военно-морском училище. 28.9.1904 произведен в лейтенанты. Служил на крейсерах, в 1905—07 находился в плавании в Китай. С 16.9.1909 – на миноносцах. Участник 1-й мировой войны. С 29.3.1914 вахтенный офицер на легком крейсере «Штральзунд», в янв. – окт. 1916 командовал миноносцем S-170. С 1.11.1916 1-й артиллерийский офицер на легком крейсере «Бреслау» («Мидилли»), участник военных действий на Черном море. За боевые отличия награжден Железным крестом 1-го и 2-го класса, капитан-лейтенант (16.4. 1915). 20.1.1918 взят в плен. 3.12. 1919 освобожден и по возращении в Германию вновь принят на флот. С 19.5.1921 вахтенный офицер на линейном корабле «Ганновер». 1.10.1921 переведен в Морское руководство, с окт. 1923 – на штабных должностях. С 4.10.1930 командир линейного корабля «Гессен». 5.10.1932 назначен начальником центрального отдела военно-морских верфей в Вильгельмсхафене. 30.9.1935 назначен обер-верфь-директором военно-морских заводов. 12.11. 1938 ведомство Н. преобразовано в Военно-морские верфи (Kriegsmarinewerft). 22.6.1942 переведен в распоряжение главнокомандующего ВМФ. 31.5.1943 вышел в отставку.
Отредактированно Буйный (28.08.2010 17:50:38)
Страниц: 1